您现在的位置是:休闲 >>正文
中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
休闲47873人已围观
简介 来源:财联社 财联社8月25日电,中国银行公告,刘金先生因个人原因,辞去本行副董事长、执行董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。该辞任自2024年8月25日起生效。 更多报道:中国银行 ...
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金怀化市某某广告媒体制造厂辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金怀化市某某广告媒体制造厂执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
Tags:
相关文章
墨西哥贩毒集团爆发冲突 已造成32人死亡
休闲当地时间9月17日,墨西哥国防部通报,该国北部锡那罗亚州两大贩毒集团马约斯Los Mayos)和查皮托斯Los Chapitos)于9日开始爆发武装冲突,目前已造成32人死亡,其中包括2名士兵和3 ...
【休闲】
阅读更多高考志愿的选择,你真的选对了吗?
休闲我曾目睹无数父母,为孩子的教育操碎了心,总盼着能找到一条捷径,让孩子轻松取得好成绩。每次看到这些孩子,心中总会涌起一股难以言表的感触。就拿一个朋友的孩子来说吧,他为了让孩子迈进重点高中的门槛,真是不惜 ...
【休闲】
阅读更多补课狂欢开始,是谁“绑架”了孩子的暑假?
休闲每年放暑假的时候,我都会留意到一个颇为奇特的现象:漫步在小区,发现几乎每家每户的孩子都被各种补习班“占领”了。不论是小学生还是高中生,每个人都有自己的补习计划,这让我感到颇为惊讶,也促使我陷入了深思。 ...
【休闲】
阅读更多